CDU-Kreistagsfraktion |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Kemper, Hermann | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Kemper, Hermann | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Püning, Konrad | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Schölling, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Schölling, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Strukamp, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Strukamp, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Suntrup, Gottfried | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Suntrup, Gottfried | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Wentingmann, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Wiegmann, Karl | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Kortmann, Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Bednarz, Waltraud | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Bergmann, Dietmar | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Bergmann, Dietmar | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Frye, Gisela | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Havermeier, Susanne | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Tietze, Wolfgang | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Austerschulte, Bruno | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
FDP-Kreistagsfraktion (beratend) |
Schulze zur Wiesche, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |