CDU-Kreistagsfraktion |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
Hues, Alfons | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 30.04.2019 | von 13.03.2013 bis 30.04.2019 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Havermeier, Susanne | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 31.05.2014 | von 13.03.2013 bis 31.05.2014 |
Lonz, Lambert | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Wohlgemuth, Christian | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
UWG-Kreistagsfraktion |
Hesse, Uwe | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |