CDU-Kreistagsfraktion |
Bolte, Rainer | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Klaus, Markus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Lütkecosmann, Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Merten, Michael | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Mondwurf, Günter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schnittker, Alois | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schulze Wierling, Birgit | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 02.11.2021 | von 04.11.2020 bis 02.11.2021 |
Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wobbe, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Lützenkirchen, Christoph | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 07.12.2022 | von 04.11.2020 bis 07.12.2022 |
Mühlenbäumer, Sarah | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 23.10.2023 | von 04.11.2020 bis 23.10.2023 |
Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.10.2023 | | von 24.10.2023 |
Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.12.2022 | | von 07.12.2022 |
Volkhardt, Lotte | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wiederkehr, Rolf | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Ley, Claudia | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.10.2023 | | von 24.10.2023 |
Postruschnik, Anja | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Verspohl, Monika | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 04.11.2020 | 30.09.2023 | von 04.11.2020 bis 30.09.2023 |
Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 23.10.2023 | von 04.11.2020 bis 23.10.2023 |
Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 24.10.2023 | | von 24.10.2023 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Schäfer, Sabine | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
UWG-Kreistagsfraktion |
Kehrmann, Barbara | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
FAMILIE-Kreistagsfraktion |
Heiland, Tim | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 14.12.2021 | 26.10.2022 | von 14.12.2021 bis 26.10.2022 |
Schmitz, Wilfried | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 26.10.2022 | | von 26.10.2022 |
beratende Mitglieder |
Zarmann, René | | beratendes Mitglied - s. B. | beratendes Mitglied - s. B. | 29.03.2023 | 09.09.2024 | von 29.03.2023 bis 09.09.2024 |
Vertreter der kath. Kirche |
Helmich, Benedikt | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
Vertreter der ev. Kirche |
Hirsekorn, Dirk | | beratendes Mitglied - s. B. | beratendes Mitglied - s. B. | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |