FDP-Kreistagsfraktion |
Austerschulte, Bruno | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 07.10.2004 | 28.10.2009 | von 07.10.2004 bis 28.10.2009 |
Holters, Ulrike | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 03.03.2023 | | von 03.03.2023 |
Höne, Henning | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Mehwald, Christa | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 19.11.2003 | 30.09.2004 | von 19.11.2003 bis 30.09.2004 |
Schürkötter, Ingo Robert | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | 28.02.2023 | von 01.11.2020 bis 28.02.2023 |
Wilhelm, Gisela | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 07.10.2004 | 31.05.2014 | von 07.10.2004 bis 31.05.2014 |
Wohlgemuth, Christian | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.12.2007 | 28.10.2009 | von 08.12.2007 bis 28.10.2009 |
Zanirato, Enrico | FDP | FDP Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 07.10.2004 | 31.10.2020 | von 07.10.2004 bis 31.10.2020 |
Ahlers, Michael | | Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 03.04.2019 | 30.10.2020 | von 03.04.2019 bis 30.10.2020 |
Ahlers, Michael | | Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Holters, Ulrike | FDP | FDP Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 26.10.2011 | 30.10.2020 | von 26.10.2011 bis 30.10.2020 |
Holters, Ulrike | FDP | FDP Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 04.11.2020 | 02.03.2023 | von 04.11.2020 bis 02.03.2023 |
Lohmann, Julia | | Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 03.07.2015 | 30.10.2020 | von 03.07.2015 bis 30.10.2020 |
Mühlenkamp, Pembe | FDP | FDP Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 02.07.2014 | 16.03.2016 | von 02.07.2014 bis 16.03.2016 |
Nawrocki, Oliver | | Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 02.07.2014 | 30.10.2020 | von 02.07.2014 bis 30.10.2020 |
Nawrocki, Oliver | | Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schäfer, Sabine | FDP | FDP Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Zanirato, Enrico | FDP | FDP Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Höne, Henning | FDP | FDP Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.06.2014 | 28.02.2023 | von 01.06.2014 bis 28.02.2023 |
Schäfer, Sabine | FDP | FDP Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.03.2023 | | von 01.03.2023 |
Schulze zur Wiesche, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 19.11.2003 | 30.09.2004 | von 19.11.2003 bis 30.09.2004 |
Stauff, Gerhard | FDP | FDP Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 07.10.2004 | 31.05.2014 | von 07.10.2004 bis 31.05.2014 |
Große Verspohl, Michael | FDP | FDP stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 07.10.2004 | 31.08.2012 | von 07.10.2004 bis 31.08.2012 |
Schäfer, Sabine | FDP | FDP stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 01.11.2020 | 28.02.2023 | von 01.11.2020 bis 28.02.2023 |
Schürkötter, Ingo Robert | FDP | FDP stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 01.03.2023 | | von 01.03.2023 |
Wohlgemuth, Christian | FDP | FDP stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 12.09.2012 | 31.10.2020 | von 12.09.2012 bis 31.10.2020 |