CDU-Kreistagsfraktion |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Holtkamp, Stefan | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Hues, Alfons | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
Mondwurf, Günter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Röttger, Ulrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.05.2008 | 11.03.2009 | von 08.05.2008 bis 11.03.2009 |
Schnittker, Alois | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2009 | 20.10.2009 | von 12.03.2009 bis 20.10.2009 |
Specker, Winfried | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 28.10.2009 | von 20.01.2005 bis 28.10.2009 |
Stocks, Dr. Stefan | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 07.05.2008 | von 20.01.2005 bis 07.05.2008 |
Wobbe, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Balster, Sigrid | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 31.01.2008 | von 20.01.2005 bis 31.01.2008 |
Hülk, Birgit | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.05.2008 | 28.10.2009 | von 06.05.2008 bis 28.10.2009 |
Hülk, Birgit | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Neumann, Eva | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 17.04.2008 | von 20.01.2005 bis 17.04.2008 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Dropmann, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Mühlenbäumer, Sarah | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 31.05.2014 | von 20.01.2005 bis 31.05.2014 |
Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Gernitz, Renate | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Wilhelm, Gisela | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 31.05.2014 | von 20.01.2005 bis 31.05.2014 |
Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
fraktionslose Mitglieder |
Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | DIE LINKE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 16.06.2015 | von 02.07.2014 bis 16.06.2015 |
Neumann, Michael | vormals UWG | vormals UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.10.2015 | 31.10.2020 | von 30.10.2015 bis 31.10.2020 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Schlütermann, Christoph | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wortmann, Jens | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Köstler-Mathes, Marita | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 14.12.2011 | 31.10.2020 | von 14.12.2011 bis 31.10.2020 |
Schröer, Petra | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 14.12.2011 | von 11.11.2009 bis 14.12.2011 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
UWG-Kreistagsfraktion |
Neumann, Michael | vormals UWG | vormals UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 29.10.2015 | von 11.11.2009 bis 29.10.2015 |
Rotterdam-Peters, Claudia | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
FAMILIE-Kreistagsfraktion |
Renners, Sebastian | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
sachkundige Bürger |
Bange, Petra | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 10.06.2021 | von 04.11.2020 bis 10.06.2021 |
Wewers, Dominik | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 17.06.2015 | 31.10.2020 | von 17.06.2015 bis 31.10.2020 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 20.01.2005 | 20.10.2009 | von 20.01.2005 bis 20.10.2009 |
Wobbe, Ludger | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |