sachkundige Bürger |
Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beratendes Mitglied - s. B. | beratendes Mitglied - s. B. | 01.06.2014 | 30.10.2020 | von 01.06.2014 bis 30.10.2020 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Klose, Dagmar | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | 31.05.2014 | von 27.10.2009 bis 31.05.2014 |
Ahrendt-Prinz, Charlotte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 07.10.2010 | 31.05.2014 | von 07.10.2010 bis 31.05.2014 |
Dropmann, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Hofacker, Maike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 30.06.2016 | von 01.06.2014 bis 30.06.2016 |
Jansen, Patrick | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Kortmann, Willi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Kraneburg, Dr. Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 23.06.2014 | von 17.12.2003 bis 23.06.2014 |
Kübber, Florian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.05.2019 | 01.10.2020 | von 01.05.2019 bis 01.10.2020 |
Kübber, Florian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Lützenkirchen, Christoph | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | 30.09.2023 | von 01.11.2020 bis 30.09.2023 |
Mühlenbäumer, Sarah | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Müller, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 31.05.2014 | von 17.12.2003 bis 31.05.2014 |
Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Schreiber, Tim | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Spallek, Dr. Anne-Monika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2021 | von 01.11.2020 bis 31.10.2021 |
Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Wozniak, Ralf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Reints, Anna-Katharina | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 27.10.2009 | 30.09.2010 | von 27.10.2009 bis 30.09.2010 |
Kullik, Angela | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | 09.06.2021 | von 01.11.2020 bis 09.06.2021 |
fraktionslose Mitglieder |
Postruschnik, Anja | | Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 22.06.2016 | 26.02.2020 | von 22.06.2016 bis 26.02.2020 |
sachkundige Bürger |
Lützenkirchen, Christoph | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 18.03.2020 | 31.10.2020 | von 18.03.2020 bis 31.10.2020 |
Spallek, Dr. Anne-Monika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 28.09.2016 | 31.10.2020 | von 28.09.2016 bis 31.10.2020 |
|
Zandman, Anke | | Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kortmann, Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 12.10.2004 | | von 12.10.2004 |
Weber, Winfried | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.10.2023 | | von 13.10.2023 |
sachkundige Bürger |
Dammann, Richard | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.06.2014 | 30.10.2020 | von 01.06.2014 bis 30.10.2020 |
Kübber, Florian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.06.2014 | 30.04.2019 | von 01.06.2014 bis 30.04.2019 |
Rawe, Margret | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.06.2014 | 30.10.2020 | von 01.06.2014 bis 30.10.2020 |
Reichmann, Lars | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.06.2014 | 30.10.2020 | von 01.06.2014 bis 30.10.2020 |
Reinert, Thomas | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.06.2014 | 30.10.2020 | von 01.06.2014 bis 30.10.2020 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 12.10.2004 | 30.04.2019 | von 12.10.2004 bis 30.04.2019 |