CDU-Kreistagsfraktion |
Büscher, Jan | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Dweir, Stephan | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Rutenbeck, Arnd | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Stauch, Dr. med. Evelyn | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 19.03.2024 | von 04.11.2020 bis 19.03.2024 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Bickhove-Swiderski, Ortwin | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Ahlers, Michael | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.04.2019 | 21.09.2022 | von 03.04.2019 bis 21.09.2022 |
Lohmann, Julia | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 17.06.2015 | 29.10.2019 | von 17.06.2015 bis 29.10.2019 |
Osterhoff, Michael | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 15.06.2022 | 19.03.2024 | von 15.06.2022 bis 19.03.2024 |
UWG-Kreistagsfraktion |
Wasmer, Carsten | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
FAMILIE-Kreistagsfraktion |
Kitzmann, Saskia | | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 20.03.2024 | | von 20.03.2024 |
fraktionslose Mitglieder |
Postruschnik, Anja | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.06.2016 | 31.10.2020 | von 22.06.2016 bis 31.10.2020 |
beratende Mitglieder |
Wecker, Alfons | | beratendes Mitglied - s. B. | beratendes Mitglied - s. B. | 07.12.2022 | | von 07.12.2022 |
Vereine/Verbände/Institutionen |
Gottheil, Karin | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Prox, Horst | | beratendes Mitglied - s. B. | beratendes Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Brochtrup, Kathrin | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 20.03.2024 | | von 20.03.2024 |
Hofacker, Maike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 22.06.2016 | von 02.07.2014 bis 22.06.2016 |
Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 23.10.2023 | von 04.11.2020 bis 23.10.2023 |
Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 |
Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Weber, Winfried | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.10.2023 | | von 24.10.2023 |
Lützenkirchen, Christoph | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 18.03.2020 | 31.10.2020 | von 18.03.2020 bis 31.10.2020 |
Lützenkirchen, Christoph | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 04.11.2020 | 30.09.2023 | von 04.11.2020 bis 30.09.2023 |
Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 24.10.2023 | | von 24.10.2023 |
Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Klose, Dagmar | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Hues, Alfons | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.03.2011 | 31.10.2020 | von 02.03.2011 bis 31.10.2020 |
Leufgen, Anke | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Lütkecosmann, Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
Pohlmann, Franz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Röttger, Ursula | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.12.2010 | von 11.11.2009 bis 31.12.2010 |
Schnittker, Alois | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Schulze Havixbeck, Hubert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 |
Voß, Prof. Dr. Bruno | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
Wobbe, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
David, Günter | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Hericks, Roland | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Kuhlmann, Hildegard | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Prott, Ulrike | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Willimzig, Jan | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
DIE LINKE |
Schatzmann-Holz, Gabriele | DIE LINKE | DIE LINKE | | 01.06.2010 | 31.05.2014 | von 01.06.2010 bis 31.05.2014 |
Petras, Doris | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 11.11.2009 | 01.06.2010 | von 11.11.2009 bis 01.06.2010 |
fraktionslose Mitglieder |
Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | DIE LINKE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
DIE LINKE (beratend) |
Crämer-Gembalczyk, Sonja | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
FAMILIE-Kreistagsfraktion |
Krause, Klaudia | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2021 | 19.03.2024 | von 03.11.2021 bis 19.03.2024 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Wilhelm, Gisela | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 |
Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 16.06.2015 | von 02.07.2014 bis 16.06.2015 |
Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 20.03.2024 | | von 20.03.2024 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Bednarz, Waltraud | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
Havermeier, Susanne | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 |
Kurilla, Diana | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Sparwel, Birgitta | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Bücker, Magdalene | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Groeneveld, Thorsten | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
Bockemühl, Thomas | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 02.07.2014 | 31.07.2018 | von 02.07.2014 bis 31.07.2018 |
Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 11.09.2018 | 31.10.2020 | von 11.09.2018 bis 31.10.2020 |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Gernitz, Renate | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
UWG-Kreistagsfraktion |
Kleinschmidt, Brigitte | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 27.06.2012 | 23.06.2014 | von 27.06.2012 bis 23.06.2014 |
Kleinschmidt, Brigitte | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Mönning, Elisabeth | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 26.06.2012 | von 11.11.2009 bis 26.06.2012 |