CDU-Kreistagsfraktion |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Kleerbaum, Christian | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Pernhorst, Albert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Schlüter, Heinz-Dieter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Specker, Winfried | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Böckers, Christel | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Bücker, Dr. Wilhelm | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Hülk, Birgit | SPD | SPD ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.01.2006 | 23.04.2008 | von 01.01.2006 bis 23.04.2008 |
Hülk, Birgit | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.04.2008 | | von 23.04.2008 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Hölscher, Dietmar | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.01.2006 | 17.12.2008 | von 01.01.2006 bis 17.12.2008 |
Wohlgemuth, Christian | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.01.2009 | | von 09.01.2009 |
Vertreter der kath. Kirche |
Hagemann, Norbert | Vertreter der kath. Kirche | Vertreter der kath. Kirche beratendes Mitglied - s. B. | beratendes Mitglied - s. B. | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Vertreter der ev. Kirche |
Zarmann, Peter | Vertreter der ev. Kirche | Vertreter der ev. Kirche beratendes Mitglied - s. B. | beratendes Mitglied - s. B. | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |