CDU-Kreistagsfraktion |
Wobbe, Ludger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Willms, Anna Maria | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Voß, Prof. Dr. Bruno | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Terwort, Heinrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Suntrup, Gottfried | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Selhorst, Angelika | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Schulze Tomberge, Ulrike | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Schulze Havixbeck, Hubert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | | | |
Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Schnittker, Alois | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Pohlmann, Franz | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Müller, Elke | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 30.09.2015 | bis 30.09.2015 |
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Lütkecosmann, Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Löcken, Claus | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kummann, Norbert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Koch, Harald | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kleinert, Matthias | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | | | |
Klaus, Markus | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Hues, Alfons | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Holz, Anton | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Haub, Christoph | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.10.2015 | | von 01.10.2015 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 2. stellv. Fraktionsvorsitz | | | |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 15.07.2017 | | von 15.07.2017 |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 14.07.2017 | bis 14.07.2017 |
Bontrup, Martin | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
sachkundige Bürger |
Willimzig, Jan | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 02.07.2014 | 30.10.2020 | von 02.07.2014 bis 30.10.2020 |
Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | | 30.10.2020 | bis 30.10.2020 |
Hericks, Roland | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | | 30.10.2020 | bis 30.10.2020 |
Hericks, Roland | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Henrichmann, Marc | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 23.06.2014 | 30.10.2020 | von 23.06.2014 bis 30.10.2020 |
David, Günter | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | | 30.10.2020 | bis 30.10.2020 |