FAMILIE/DIE LINKE-Kreistagsfraktion |
Winter, Axel | vormals FAMILIE/DIE LINKE | vormals FAMILIE/DIE LINKE ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
UWG-Kreistagsfraktion |
Hesse, Uwe | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
SPD-Kreistagsfraktion |
Biehle, Dr. Jerome Eric | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.01.2018 | von 02.07.2014 bis 31.01.2018 |
Bockemühl, Thomas | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Brülle-Buchenau, Renate | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Havermeier, Susanne | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Rampe, Carsten | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Seiwert, Franz-Dieter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Sparwel, Birgitta | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.03.2018 | | von 21.03.2018 |
Kunstlewe, Manfred | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Waldmann, Johannes | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Holters, Ulrike | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 22.02.2016 | | von 22.02.2016 |
Mühlenkamp, Pembe | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 02.07.2014 | 21.02.2016 | von 02.07.2014 bis 21.02.2016 |
Stauff, Gerhard | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Bontrup, Martin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Haub, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.12.2015 | | von 16.12.2015 |
Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Klaus, Markus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Kleinert, Matthias | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Koch, Harald | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Kummann, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Löcken, Claus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Löcken, Claus | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Müller, Elke | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 30.09.2015 | von 02.07.2014 bis 30.09.2015 |
Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Schulze Havixbeck, Hubert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Selhorst, Angelika | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 15.12.2015 | bis 15.12.2015 |
Kortmann, Willi | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Spallek, Dr. Anne-Monika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 16.12.2015 | | von 16.12.2015 |
Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |