CDU-Kreistagsfraktion |
Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 22.06.2014 | von 29.06.2005 bis 22.06.2014 |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 22.06.2014 | von 11.11.2009 bis 22.06.2014 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 22.06.2014 | von 11.11.2009 bis 22.06.2014 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 28.10.2009 | von 29.06.2005 bis 28.10.2009 |
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 15.12.2010 | von 11.11.2009 bis 15.12.2010 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Stauff, Gerhard | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 31.05.2014 | von 29.06.2005 bis 31.05.2014 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 22.06.2014 | von 29.06.2005 bis 22.06.2014 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Rampe, Carsten | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 22.06.2014 | von 11.11.2009 bis 22.06.2014 |
UWG-Kreistagsfraktion |
Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | UWG ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 11.11.2009 | 22.06.2014 | von 11.11.2009 bis 22.06.2014 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Lonz, Lambert | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 22.06.2014 | von 29.06.2005 bis 22.06.2014 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kortmann, Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 28.10.2009 | von 29.06.2005 bis 28.10.2009 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Kleinert, Matthias | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.12.2010 | 31.05.2014 | von 15.12.2010 bis 31.05.2014 |
Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 22.06.2014 | von 29.06.2005 bis 22.06.2014 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Frye, Gisela | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 28.10.2009 | von 29.06.2005 bis 28.10.2009 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 29.06.2005 | 28.10.2009 | von 29.06.2005 bis 28.10.2009 |