CDU-Kreistagsfraktion |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 22.06.2014 | von 13.08.2008 bis 22.06.2014 | |
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 28.10.2009 | von 13.08.2008 bis 28.10.2009 | Mitglied | Mitglied |
FDP-Kreistagsfraktion |
Stauff, Gerhard | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 31.05.2014 | von 13.08.2008 bis 31.05.2014 | |
CDU-Kreistagsfraktion |
Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 31.05.2014 | von 13.08.2008 bis 31.05.2014 | |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 22.06.2014 | von 13.08.2008 bis 22.06.2014 | |
SPD-Kreistagsfraktion |
Lonz, Lambert | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 22.06.2014 | von 13.08.2008 bis 22.06.2014 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kortmann, Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 28.10.2009 | von 13.08.2008 bis 28.10.2009 | |
CDU-Kreistagsfraktion |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 22.06.2014 | von 13.08.2008 bis 22.06.2014 | |
SPD-Kreistagsfraktion |
Bergmann, Dietmar | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.08.2008 | 28.10.2009 | von 13.08.2008 bis 28.10.2009 | |