SPD-Kreistagsfraktion |
Balster, Sigrid | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 31.01.2008 | von 20.01.2005 bis 31.01.2008 |
Hülk, Birgit | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.05.2008 | | von 06.05.2008 |
Neumann, Eva | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 17.04.2008 | von 20.01.2005 bis 17.04.2008 |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Wilhelm, Gisela | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Röttger, Ulrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.05.2008 | 11.03.2009 | von 08.05.2008 bis 11.03.2009 |
Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2009 | | von 12.03.2009 |
Specker, Winfried | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |
Stocks, Dr. Stefan | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 07.05.2008 | von 20.01.2005 bis 07.05.2008 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |