Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||
Allendorf, Dr. Julian | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Schulze Esking, Werner | CDU | Schulze Esking, Werner CDU |
Holtkamp, Stefan | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | Wäsker-Sommer, Dr. Christoph CDU |
Holz, Anton | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Merschhemke, Valentin | CDU | Merschhemke, Valentin CDU |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Merten, Michael | CDU | Merten, Michael CDU |
Mondwurf, Günter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Bolte, Rainer | CDU | Bolte, Rainer CDU |
Pohlmann, Franz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Klaus, Markus | CDU | Klaus, Markus CDU |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Haselkamp, Anneliese | CDU | Haselkamp, Anneliese CDU |
Wobbe, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Bontrup, Martin | CDU | Bontrup, Martin CDU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||
Dropmann, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Oertel, Waltraud BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Friedrichsen, Dr.-Ing. Andreas | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Jasper, Martin | Jasper, Martin | ||
Jansen, Patrick | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Wozniak, Ralf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Wozniak, Ralf BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||
Spiekermann-Blankertz, Michael | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Averwald, Stefanie | Averwald, Stefanie | ||
Sticht, Niklas Gabriel | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Pohlschmidt, Anke | SPD | Pohlschmidt, Anke SPD |
Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | Seiwert, Franz Dieter | SPD | Seiwert, Franz Dieter SPD |
FDP-Kreistagsfraktion | ||||||
Holters, Ulrike | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Nawrocki, Oliver | Nawrocki, Oliver | |
UWG-Kreistagsfraktion | ||||||
Hageney, Thomas | UWG | UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Kirstein, Dr. Günter | UWG | Kirstein, Dr. Günter UWG |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Kreistagsfraktion | |||||||||
Koch, Harald | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Schulze Esking, Werner | CDU | Schulze Esking, Werner CDU |
Suntrup, Gottfried | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.05.2014 | von 03.11.2004 bis 31.05.2014 | Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | Schulze Zumkley, Franz-Josef CDU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | |||||||||
Spallek, Dr. Anne-Monika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 31.10.2021 | von 04.11.2020 bis 31.10.2021 | Wozniak, Ralf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Wozniak, Ralf BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
SPD-Kreistagsfraktion | |||||||||
Lonz, Lambert | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.10.2020 | von 03.11.2004 bis 31.10.2020 | Seiwert, Franz-Dieter | SPD | Seiwert, Franz-Dieter SPD |
FDP-Kreistagsfraktion | |||||||||
Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 19.03.2024 | von 04.11.2020 bis 19.03.2024 | Nawrocki, Oliver | Nawrocki, Oliver |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bolte, Rainer | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Bontrup, Martin | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Klaus, Markus | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Merten, Michael | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Jasper, Martin | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Wozniak, Ralf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Averwald, Stefanie | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Pohlschmidt, Anke | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Seiwert, Franz Dieter | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Nawrocki, Oliver | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Kirstein, Dr. Günter | UWG | UWG stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Heiland, Tim | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. |