Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Pohlmann, Franz | CDU | Pohlmann, Franz CDU | ||||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||||||
Dropmann, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Raack, Mareike BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Gernitz, Renate | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Sticht, Niklas Gabriel | SPD | Sticht, Niklas Gabriel SPD | ||||
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | Lenter, Andreas | CDU | Lenter, Andreas CDU | ||||
Holtkamp, Stefan | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Klaus, Markus | CDU | Klaus, Markus CDU | ||||
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Kiekebusch, Heiner | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Bukelis-Graudenz, Tanja | SPD | Bukelis-Graudenz, Tanja SPD | ||||
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Rabe, Philip | Rabe, Philip | |||||
Mondwurf, Günter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Lütkecosmann, Josef | CDU | Lütkecosmann, Josef CDU | ||||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||||||
Mühlenbäumer, Sarah | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Oertel, Waltraud BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||
FAMILIE-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Renners, Sebastian | FAMILIE | FAMILIE ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Heiland, Tim | Heiland, Tim | |||||
UWG-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Rotterdam-Peters, Claudia | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Jülich, Andreas | Jülich, Andreas | ||||||
SPD-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Pohlschmidt, Anke | SPD | Pohlschmidt, Anke SPD | ||||
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Schlütermann, Christoph | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Nattler, Bernadette | Nattler, Bernadette | ||||||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||||||
Spräner, Uta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Niermann, Ursula Elisabeth BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Wobbe, Ludger | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | Schmitz, Andreas | Schmitz, Andreas | |||||
Wortmann, Jens | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Melchert, Thorsten | Melchert, Thorsten | ||||||
FDP-Kreistagsfraktion | ||||||||||
Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | Schäfer, Sabine | FDP | Schäfer, Sabine FDP |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sachkundige Bürger | ||||||||||||||
Bange, Petra | ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | 10.06.2021 | von 04.11.2020 bis 10.06.2021 | Rabe, Philip | Rabe, Philip | |||||||
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||||||||||
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 | Wortmann, Jens | Wortmann, Jens | Schlütermann, Christoph | Schlütermann, Christoph | ||||
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Wortmann, Jens | Wortmann, Jens | Schmitz, Andreas | Schmitz, Andreas | ||||
Hues, Alfons | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Schmitz, Andreas | Schmitz, Andreas | Wortmann, Jens | Wortmann, Jens | ||||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion | ||||||||||||||
Pieper, Anneliese | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 20.01.2005 | 31.05.2014 | von 20.01.2005 bis 31.05.2014 | Klose, Dagmar | BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | Klose, Dagmar BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN | |||||
CDU-Kreistagsfraktion | ||||||||||||||
Schnittker, Alois | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Schlütermann, Christoph | Schlütermann, Christoph | Wortmann, Jens | Wortmann, Jens |
Vertreter-Pool:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bukelis-Graudenz, Tanja | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Heiland, Tim | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Jülich, Andreas | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Klaus, Markus | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Lenter, Andreas | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Lütkecosmann, Josef | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Melchert, Thorsten | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Nattler, Bernadette | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Niermann, Ursula Elisabeth | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Pohlmann, Franz | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Pohlschmidt, Anke | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Raack, Mareike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Rabe, Philip | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Schäfer, Sabine | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Schmitz, Andreas | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | |
Sticht, Niklas Gabriel | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |