Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 20.01.2005 | 11.03.2009 | von 20.01.2005 bis 11.03.2009 |
Zanirato, Enrico | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |
Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 20.01.2005 | 12.03.2008 | von 20.01.2005 bis 12.03.2008 |
Frye, Gisela | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
Röttger, Ulrich | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.03.2009 | | von 12.03.2009 |
Kuhlmann, Hildegard | CDU | CDU stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |
Hellwig, Irene | SPD | SPD stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |
Schwörer, Dieter | | stv. Mitglied - s. B. | stv. Mitglied - s. B. | 20.01.2005 | | von 20.01.2005 |