FDP-Kreistagsfraktion (beratend) |
Schulze zur Wiesche, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Mehwald, Christa | FDP | Mehwald, Christa FDP |
CDU-Kreistagsfraktion |
Willms, Anna Maria | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Bone, Hildegard | CDU | Bone, Hildegard CDU |
SPD-Kreistagsfraktion |
Vogt, Hermann-Josef | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.03.2018 | 31.10.2020 | von 21.03.2018 bis 31.10.2020 | Schäpers, Margarete | SPD | Schäpers, Margarete SPD |
CDU-Kreistagsfraktion |
Strukamp, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 28.10.2009 | von 30.05.2003 bis 28.10.2009 | Schlüter, Heinz-Dieter | CDU | Schlüter, Heinz-Dieter CDU |
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Sühling, Heinrich | CDU | Sühling, Heinrich CDU |
Specker, Winfried | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Terwort, Heinrich | CDU | Terwort, Heinrich CDU |
SPD-Kreistagsfraktion |
Sparwel, Birgitta | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Kurilla, Diana | SPD | Kurilla, Diana SPD |
Seiwert, Franz-Dieter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Köstler-Mathes, Marita | SPD | Köstler-Mathes, Marita SPD |
CDU-Kreistagsfraktion |
Schulze Wermeling, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Kemper, Hermann | CDU | Kemper, Hermann CDU |
Schulze Havixbeck, Hubert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 | Terwort, Heinrich | CDU | Terwort, Heinrich CDU |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Terwort, Heinrich | CDU | Terwort, Heinrich CDU |
SPD-Kreistagsfraktion |
Schäpers, Margarete | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Schneider, Ulrich | SPD | Schneider, Ulrich SPD |
CDU-Kreistagsfraktion |
Müller, Elke | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 30.09.2015 | von 02.07.2014 bis 30.09.2015 | Schulze Tomberge, Ulrike | CDU | Schulze Tomberge, Ulrike CDU |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Lützenkirchen, Christoph | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 30.09.2023 | von 04.11.2020 bis 30.09.2023 | Oertel, Waltraud | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Oertel, Waltraud BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
SPD-Kreistagsfraktion |
Kunstlewe, Manfred | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 25.06.2022 | von 02.07.2014 bis 25.06.2022 | Schäpers, Margarete | SPD | Schäpers, Margarete SPD |
CDU-Kreistagsfraktion |
Kummann, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 | Voß, Prof. Dr. Bruno | CDU | Voß, Prof. Dr. Bruno CDU |
FAMILIE-Kreistagsfraktion |
Kullik, Angela | | ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | 19.03.2024 | von 03.11.2021 bis 19.03.2024 | Geuking, Niels | FAMILIE | Geuking, Niels FAMILIE |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kortmann, Wilhelm | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Müller, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Müller, Wolfgang BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Kohaus, Stefan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 15.12.2015 | von 03.11.2004 bis 15.12.2015 | Hofacker, Maike | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Hofacker, Maike BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
SPD-Kreistagsfraktion |
Koch, Stephanie | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | 01.07.2009 | von 12.03.2008 bis 01.07.2009 | Schmitz, Paul | SPD | Schmitz, Paul SPD |
CDU-Kreistagsfraktion |
Koch, Harald | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Schulze Havixbeck, Hubert | CDU | Schulze Havixbeck, Hubert CDU |
Klaus, Markus | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 | Suntrup, Gottfried | CDU | Suntrup, Gottfried CDU |
Haub, Christoph | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.12.2015 | 31.10.2020 | von 16.12.2015 bis 31.10.2020 | Schulze Tomberge, Ulrike | CDU | Schulze Tomberge, Ulrike CDU |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Kummann, Norbert | CDU | Kummann, Norbert CDU |
SPD-Kreistagsfraktion |
Frye, Gisela | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 12.03.2008 | von 03.11.2004 bis 12.03.2008 | Balster, Sigrid | SPD | Balster, Sigrid SPD |
CDU-Kreistagsfraktion |
Dabbelt, Anne | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Nägeler, Wilhelm | CDU | Nägeler, Wilhelm CDU |
SPD-Kreistagsfraktion |
Brülle-Buchenau, Renate | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.05.2014 | von 11.11.2009 bis 31.05.2014 | Schmitz, Paul | SPD | Schmitz, Paul SPD |
CDU-Kreistagsfraktion |
Böckenholt, Franz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Hamelmann, Ute | CDU | Hamelmann, Ute CDU |
SPD-Kreistagsfraktion |
Biehle, Dr. Jerome Eric | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | 31.01.2018 | von 02.07.2014 bis 31.01.2018 | Schäpers, Margarete | SPD | Schäpers, Margarete SPD |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Spallek, Dr. Anne-Monika | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 16.12.2015 | 31.10.2020 | von 16.12.2015 bis 31.10.2020 | Vogelpohl, Norbert | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Vogelpohl, Norbert BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
SPD-Kreistagsfraktion |
Frye, Gisela | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 12.03.2008 | 28.10.2009 | von 12.03.2008 bis 28.10.2009 | Böckers, Christel | SPD | Böckers, Christel SPD |
CDU-Kreistagsfraktion |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | Kleerbaum, Klaus-Viktor CDU |
SPD-Kreistagsfraktion |
Böckers, Christel | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 03.11.2004 | 12.03.2008 | von 03.11.2004 bis 12.03.2008 | Schmitz, Paul | SPD | Schmitz, Paul SPD |
Wolske, Horst | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 | Tietze, Wolfgang | SPD | Tietze, Wolfgang SPD |
Rampe, Carsten | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2004 | 23.06.2014 | von 03.11.2004 bis 23.06.2014 | Schäpers, Margarete | SPD | Schäpers, Margarete SPD |