CDU-Kreistagsfraktion |
Arbeitsgruppe Klimaschutzaktivitäten | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.09.2007 | 25.09.2019 | von 19.09.2007 bis 25.09.2019 |
Ausschuss für Bauen, Vermessung, Landschaft und Umwelt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung | CDU | CDU 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | CDU | CDU 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Verkehr | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 28.10.2009 | von 01.01.2006 bis 28.10.2009 |
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 01.01.2006 | 31.10.2020 | von 01.01.2006 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 06.09.2006 | von 01.01.2006 bis 06.09.2006 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 07.09.2006 | 20.10.2009 | von 07.09.2006 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
Beirat für Finanzmanagement und Aufgabenkritik | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Integrationsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.09.2015 | 31.10.2020 | von 23.09.2015 bis 31.10.2020 |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | | von 01.10.2004 |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl 2014 | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl Wahlperiode 2014-2020 | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 01.10.2014 | | von 01.10.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 20.10.2009 | von 03.11.2004 bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Unterausschuss Klimaschutz | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.09.2019 | 31.10.2020 | von 25.09.2019 bis 31.10.2020 |
Unterausschuss Klimaschutz | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 07.05.2008 | 30.09.2014 | von 07.05.2008 bis 30.09.2014 |
Wahlausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2014 | | von 01.10.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |