BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kreistag | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2004 | 30.04.2019 | von 01.10.2004 bis 30.04.2019 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Kreistagsfraktion | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 12.10.2004 | 30.04.2019 | von 12.10.2004 bis 30.04.2019 |
Ausschuss für Bauen, Vermessung, Landschaft und Umwelt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Verkehr | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 15.12.2015 | von 03.11.2004 bis 15.12.2015 |
Unterausschuss ÖPNV | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 03.11.2004 | 24.09.2013 | von 03.11.2004 bis 24.09.2013 |
Wahlprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 10.11.2009 | von 03.11.2004 bis 10.11.2009 |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 20.01.2005 | 20.10.2009 | von 20.01.2005 bis 20.10.2009 |
Beirat Neues Kommunales Finanzmanagement | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.06.2005 | 22.06.2014 | von 29.06.2005 bis 22.06.2014 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | 30.04.2019 | von 01.01.2006 bis 30.04.2019 |
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 30.04.2019 | von 11.11.2009 bis 30.04.2019 |
Kreisausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2009 | 22.06.2014 | von 11.11.2009 bis 22.06.2014 |
Wahlprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 11.11.2009 | 30.04.2019 | von 11.11.2009 bis 30.04.2019 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.12.2010 | 23.06.2014 | von 15.12.2010 bis 23.06.2014 |
Kreiswahlausschuss Landtagswahl WK 80 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2012 | 21.06.2016 | von 30.03.2012 bis 21.06.2016 |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl 2014 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 30.04.2019 | von 13.03.2013 bis 30.04.2019 |
Unterausschuss ÖPNV | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.09.2013 | 30.04.2019 | von 25.09.2013 bis 30.04.2019 |
Kreisausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 30.04.2019 | von 01.06.2014 bis 30.04.2019 |
Beirat für Finanzmanagement und Aufgabenkritik | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.07.2014 | 30.04.2019 | von 02.07.2014 bis 30.04.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 16.12.2015 | 30.04.2019 | von 16.12.2015 bis 30.04.2019 |