CDU-Kreistagsfraktion |
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Senioren | CDU | CDU 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 28.10.2009 | von 03.11.2004 bis 28.10.2009 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Bauen, Vermessung, Landschaft und Umwelt | CDU | CDU 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 14.04.2003 | 31.12.2005 | von 14.04.2003 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 26.05.2003 | 30.09.2004 | von 26.05.2003 bis 30.09.2004 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 03.11.2004 | 31.03.2005 | von 03.11.2004 bis 31.03.2005 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 29.06.2005 | 31.12.2005 | von 29.06.2005 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 01.01.2006 | 28.10.2009 | von 01.01.2006 bis 28.10.2009 |
Ausschuss für Soziales und Senioren | CDU | CDU 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 23.05.2003 | 13.10.2004 | von 23.05.2003 bis 13.10.2004 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Beirat für Finanzmanagement und Aufgabenkritik | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 01.10.2007 | | von 01.10.2007 |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 17.12.2003 | 30.09.2007 | von 17.12.2003 bis 30.09.2007 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 14.04.2003 | 30.09.2004 | von 14.04.2003 bis 30.09.2004 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Kreisausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | | von 11.11.2009 |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.04.2003 | | von 14.04.2003 |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl 2014 | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl Wahlperiode 2014-2020 | CDU | CDU Beisitzer | Beisitzer | 01.10.2014 | | von 01.10.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 20.10.2009 | von 03.11.2004 bis 20.10.2009 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | 02.11.2021 | von 04.11.2020 bis 02.11.2021 |
Wahlausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.05.2008 | | von 07.05.2008 |
|
Wahlausschuss Europawahl 2024 | CDU | CDU stv. Beisitzer | stv. Beisitzer | 01.03.2024 | | von 01.03.2024 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |