SPD-Kreistagsfraktion |
Ausschuss für Soziales und Senioren | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Ausschuss für Bauen, Vermessung, Landschaft und Umwelt | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Senioren | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Verkehr | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Kreisausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 13.10.2004 | | von 13.10.2004 |
Unterausschuss ÖPNV | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Wahlausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 07.05.2008 | | von 07.05.2008 |
Arbeitsgruppe Aufgabenkritik u. Personalausstattung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 13.08.2008 | | von 13.08.2008 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied - s. B. - Träger d. freien Jugendhilfe | stv. Mitglied - s. B. - Träger d. freien Jugendhilfe | 15.12.2004 | | von 15.12.2004 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |