CDU-Kreistagsfraktion |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Unterausschuss ÖPNV | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Unterausschuss Klimaschutz | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 25.09.2019 | | von 25.09.2019 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | | 23.06.2014 | bis 23.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Kreistag | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
CDU-Kreistagsfraktion | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Vereine/Verbände/Institutionen |
Beirat bei der unteren Naturschutzbehörde | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.10.2014 | 31.12.2016 | von 01.10.2014 bis 31.12.2016 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | CDU | CDU stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | | |
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.07.2014 | | von 02.07.2014 |
Arbeitsgruppe Klimaschutzaktivitäten | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.07.2014 | 25.09.2019 | von 02.07.2014 bis 25.09.2019 |