BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Kreistag | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Kreistagsfraktion | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | | | |
Kreisausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl Wahlperiode 2014-2020 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Beisitzer | stv. Beisitzer | | | |
Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | | | |
Wahlprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 |
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | 07.12.2022 | von 04.11.2020 bis 07.12.2022 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | 21.09.2022 | von 04.11.2020 bis 21.09.2022 |
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Kreiswahlausschuss Landtagswahl WK 79 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 |
Arbeitsgruppe Fachkräftebedarf | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2022 | | von 30.03.2022 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.09.2022 | | von 21.09.2022 |
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.12.2022 | | von 07.12.2022 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Wahlausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | | | |
|
Wahlausschuss Europawahl 2024 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Beisitzer | Beisitzer | 01.03.2024 | | von 01.03.2024 |