CDU-Kreistagsfraktion |
Böckenholt, Franz | CDU | CDU 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 2. stellv. Fraktionsvorsitz | | 06.10.2004 | bis 06.10.2004 |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 01.10.2007 | | von 01.10.2007 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 06.10.2004 | 30.09.2007 | von 06.10.2004 bis 30.09.2007 |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 3. stellv. Fraktionsvorsitz | | 30.09.2007 | bis 30.09.2007 |
Böckenholt, Franz | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | 01.12.2007 | von 06.10.2004 bis 01.12.2007 |
Bücking, Thomas | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2005 | | von 08.04.2005 |
Dabbelt, Anne | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.10.2007 | | von 01.10.2007 |
Dipp, Rainer | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Holz, Anton | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Kemper, Hermann | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kleerbaum, Christian | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kleingräber-Niermann, Monika | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | 31.03.2004 | von 06.10.2004 bis 31.03.2004 |
Nägeler, Wilhelm | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Pernhorst, Albert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Röttger, Ulrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2008 | | von 01.04.2008 |
Schlüter, Heinz-Dieter | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Schölling, Heinrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | 06.10.2004 | bis 06.10.2004 |
Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Specker, Winfried | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Stocks, Dr. Stefan | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Strukamp, Franz-Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Suntrup, Gottfried | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Terwort, Heinrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Voß, Prof. Dr. Bruno | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Willms, Anna Maria | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
sachkundige Bürger |
David, Günter | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Hericks, Roland | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 16.05.2008 | | von 16.05.2008 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 06.10.2004 | 30.09.2007 | von 06.10.2004 bis 30.09.2007 |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.10.2007 | | von 01.10.2007 |
sachkundige Bürger |
Hericks, Roland | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
CDU-Kreistagsfraktion |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | | 06.10.2004 | bis 06.10.2004 |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 06.10.2004 | 30.09.2007 | von 06.10.2004 bis 30.09.2007 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 01.10.2007 | | von 01.10.2007 |