CDU-Kreistagsfraktion |
Dipp, Rainer | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Nägeler, Wilhelm | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Schölling, Heinrich | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Specker, Winfried | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Strukamp, Franz-Josef | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Balster, Sigrid | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | 31.01.2008 | von 03.11.2004 bis 31.01.2008 |
Bücker, Dr. Wilhelm | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Koch, Stephanie | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | 01.07.2009 | von 12.03.2008 bis 01.07.2009 |
FDP-Kreistagsfraktion |
Zanirato, Enrico | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Bednarz, Waltraud | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
Müller, Wolfgang | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |