CDU-Kreistagsfraktion |
Schlütermann, Christoph | | Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Püning, Konrad | | Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Wobbe, Ludger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Willms, Anna Maria | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | | von 17.12.2003 |
Wiegmann, Karl | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Wessels, Wilhelm | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Wentingmann, Ludger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Wenning, Dr. Thomas | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | 23.06.2014 | von 21.10.2009 bis 23.06.2014 |
Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Voß, Prof. Dr. Bruno | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 31.05.2014 | von 17.12.2003 bis 31.05.2014 |
Vogdt, Dr. Christian | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Terwort, Heinrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 31.10.2020 | von 17.12.2003 bis 31.10.2020 |
Suntrup, Gottfried | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 31.05.2014 | von 17.12.2003 bis 31.05.2014 |
Sühling, Heinrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Strukamp, Franz-Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Streyl, Ludger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Stocks, Dr. Stefan | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Specker, Winfried | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Selhorst, Angelika | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Sebbel, Gisela | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Schulze Zumkley, Franz-Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 31.05.2014 | von 17.12.2003 bis 31.05.2014 |
Schulze Wermeling, Christoph | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Schulze Tomberge, Ulrike | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schulze Havixbeck, Hubert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 06.10.2004 | 30.09.2007 | von 06.10.2004 bis 30.09.2007 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 06.10.2004 | von 17.12.2003 bis 06.10.2004 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |
Schulze Esking, Werner | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 01.10.2007 | 31.08.2023 | von 01.10.2007 bis 31.08.2023 |
Schulze Entrup, Antonius | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Schölling, Heinrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Schnittker, Alois | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schlüter, Heinz-Dieter | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 20.10.2009 | von 17.12.2003 bis 20.10.2009 |
Röttger, Ursula | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | 31.12.2010 | von 21.10.2009 bis 31.12.2010 |
Röttger, Ulrich | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.04.2008 | 28.10.2009 | von 01.04.2008 bis 28.10.2009 |
Pohlmann, Franz | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Pernhorst, Albert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Nickolay, Theodore | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Nägeler, Wilhelm | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Müller, Elke | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | 30.09.2015 | von 21.10.2009 bis 30.09.2015 |
Mondwurf, Günter | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Merten, Michael | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Merschhemke, Valentin | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Mensing, Bernhard | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Lütkecosmann, Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |
Lödding, Maria | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Löcken, Claus | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Leufgen, Anke | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Lenter, Andreas | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Kummann, Norbert | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 |
Koch, Harald | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2009 | 31.10.2020 | von 28.10.2009 bis 31.10.2020 |
Kleingräber-Niermann, Monika | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | 31.03.2004 | von 06.10.2004 bis 31.03.2004 |
Kleinert, Matthias | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2009 | 31.05.2014 | von 28.10.2009 bis 31.05.2014 |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 01.10.2007 | | von 01.10.2007 |
Kleerbaum, Klaus-Viktor | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 06.10.2004 | 30.09.2007 | von 06.10.2004 bis 30.09.2007 |
Kleerbaum, Christian | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Klaus, Markus | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Kemper, Hermann | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Hues, Alfons | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.01.2011 | 31.10.2020 | von 01.01.2011 bis 31.10.2020 |
Holz, Anton | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Holtkamp, Stefan | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Haub, Christoph | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.10.2015 | 31.10.2020 | von 01.10.2015 bis 31.10.2020 |
Haselkamp, Anneliese | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | | von 17.12.2003 |
Hamelmann, Ute | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Gochermann, Prof. Dr. Josef | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | | von 06.10.2004 |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 01.10.2007 | | von 01.10.2007 |
Egger, Hans-Peter | CDU | CDU 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 17.12.2003 | 30.09.2007 | von 17.12.2003 bis 30.09.2007 |
Dipp, Rainer | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | 28.10.2009 | von 06.10.2004 bis 28.10.2009 |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.10.2007 | 28.10.2009 | von 01.10.2007 bis 28.10.2009 |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz | 06.10.2004 | 30.09.2007 | von 06.10.2004 bis 30.09.2007 |
Dinkler, Ludger | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 17.12.2003 | 06.10.2004 | von 17.12.2003 bis 06.10.2004 |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 3. stellv. Fraktionsvorsitz | 15.07.2017 | | von 15.07.2017 |
Danielczyk, Ralf | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2009 | 14.07.2017 | von 28.10.2009 bis 14.07.2017 |
Dabbelt, Anne | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 28.10.2009 | von 17.12.2003 bis 28.10.2009 |
Bücking, Thomas | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 08.04.2005 | 28.10.2009 | von 08.04.2005 bis 28.10.2009 |
Bontrup, Martin | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 28.10.2009 | | von 28.10.2009 |
Bone, Hildegard | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Bolte, Rainer | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |
Böckenholt, Franz | CDU | CDU 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 2. stellv. Fraktionsvorsitz | 17.12.2003 | 06.10.2004 | von 17.12.2003 bis 06.10.2004 |
Böckenholt, Franz | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 06.10.2004 | 01.12.2007 | von 06.10.2004 bis 01.12.2007 |
Allewelt-Bolwerk, Brigitte | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 30.09.2004 | von 17.12.2003 bis 30.09.2004 |
Allendorf, Dr. Julian | CDU | CDU Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | 31.08.2023 | von 01.11.2020 bis 31.08.2023 |
Allendorf, Dr. Julian | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 01.09.2023 | | von 01.09.2023 |
sachkundige Bürger |
Willimzig, Jan | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 02.07.2014 | 30.10.2020 | von 02.07.2014 bis 30.10.2020 |
Wäsker-Sommer, Dr. Christoph | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 21.10.2009 | 30.10.2020 | von 21.10.2009 bis 30.10.2020 |
Hericks, Roland | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 16.05.2008 | 30.10.2020 | von 16.05.2008 bis 30.10.2020 |
Hericks, Roland | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 03.11.2004 | 23.06.2014 | von 03.11.2004 bis 23.06.2014 |
Henrichmann, Marc | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 23.06.2014 | 30.10.2020 | von 23.06.2014 bis 30.10.2020 |
David, Günter | CDU | CDU Fraktionsmitglied - s. B. | Fraktionsmitglied - s. B. | 03.11.2004 | 30.10.2020 | von 03.11.2004 bis 30.10.2020 |
|
Stork gen. Heinrichsbauer, Norbert | CDU | CDU ordentliches Mitglied - s. B. | ordentliches Mitglied - s. B. | 01.11.2010 | 15.12.2010 | von 01.11.2010 bis 15.12.2010 |