SPD-Kreistagsfraktion |
Ausschuss für Soziales und Senioren | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | | 13.10.2004 | bis 13.10.2004 |
Kreistag | SPD | SPD 2. stellv. Landrätin | 2. stellv. Landrätin | | | |
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Verkehr | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 01.01.2006 | | von 01.01.2006 |
Arbeitsmarktkonferenz | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.12.2004 | | von 15.12.2004 |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
SPD-Kreistagsfraktion |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | | | |
Kreisausschuss | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 13.10.2004 | 08.02.2006 | von 13.10.2004 bis 08.02.2006 |
Kreisausschuss | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 08.02.2006 | | von 08.02.2006 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl 2005 - Wahlkreis 80 COE II | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.12.2004 | | von 15.12.2004 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.12.2004 | 12.03.2008 | von 15.12.2004 bis 12.03.2008 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 20.01.2005 | 12.03.2008 | von 20.01.2005 bis 12.03.2008 |
Beirat Neues Kommunales Finanzmanagement | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.06.2005 | | von 29.06.2005 |
Wahlausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 07.05.2008 | | von 07.05.2008 |
Arbeitsgruppe Aufgabenkritik u. Personalausstattung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 13.08.2008 | | von 13.08.2008 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Senioren | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |