BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreistagsfraktion |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Kreistagsfraktion | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | | | |
Kreistag | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | | |
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | 02.11.2021 | von 04.11.2020 bis 02.11.2021 |
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | 07.12.2022 | von 04.11.2020 bis 07.12.2022 |
Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Kreisausschuss | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 05.11.2020 | | von 05.11.2020 |
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 03.11.2021 | 23.10.2023 | von 03.11.2021 bis 23.10.2023 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | 23.10.2023 | von 03.11.2021 bis 23.10.2023 |
Unterausschuss ÖPNV | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Mitglied | stv. Mitglied | 14.12.2021 | | von 14.12.2021 |
Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.12.2022 | | von 07.12.2022 |
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 24.10.2023 | | von 24.10.2023 |