stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.04.2003 | 30.09.2004 | von 14.04.2003 bis 30.09.2004 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Kreistag | SPD | SPD 2. stellv. Landrätin | 2. stellv. Landrätin | 14.04.2003 | 02.11.2020 | von 14.04.2003 bis 02.11.2020 |
Ausschuss für Soziales und Senioren | SPD | SPD 1. stv. Mitglied | 1. stv. Mitglied | 23.05.2003 | 13.10.2004 | von 23.05.2003 bis 13.10.2004 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.05.2003 | 30.09.2004 | von 30.05.2003 bis 30.09.2004 |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 17.12.2003 | 29.09.2004 | von 17.12.2003 bis 29.09.2004 |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD stellv. Fraktionsvorsitz | stellv. Fraktionsvorsitz | 01.10.2004 | 21.10.2009 | von 01.10.2004 bis 21.10.2009 |
Kreisausschuss | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 13.10.2004 | 08.02.2006 | von 13.10.2004 bis 08.02.2006 |
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 03.11.2004 | | von 03.11.2004 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 10.11.2009 | von 03.11.2004 bis 10.11.2009 |
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Senioren | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 03.11.2004 | 28.10.2009 | von 03.11.2004 bis 28.10.2009 |
Ausschuss für öffentliche Sicherheit, Gesundheit und Verkehr | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 03.11.2004 | 31.12.2005 | von 03.11.2004 bis 31.12.2005 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.12.2004 | 12.03.2008 | von 15.12.2004 bis 12.03.2008 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Arbeitsmarktkonferenz | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.12.2004 | 09.05.2011 | von 15.12.2004 bis 09.05.2011 |
Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl 2005 - Wahlkreis 80 COE II | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.12.2004 | 08.06.2010 | von 15.12.2004 bis 08.06.2010 |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 20.01.2005 | 12.03.2008 | von 20.01.2005 bis 12.03.2008 |
Beirat Neues Kommunales Finanzmanagement | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 29.06.2005 | 20.10.2009 | von 29.06.2005 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | SPD | SPD 2. stv. Mitglied | 2. stv. Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Gesundheit | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 01.01.2006 | 28.10.2009 | von 01.01.2006 bis 28.10.2009 |
Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr | SPD | SPD 3. stv. Mitglied | 3. stv. Mitglied | 01.01.2006 | 20.10.2009 | von 01.01.2006 bis 20.10.2009 |
Kreisausschuss | SPD | SPD stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 08.02.2006 | 20.10.2009 | von 08.02.2006 bis 20.10.2009 |
stimmberechtigte Mitglieder |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
SPD-Kreistagsfraktion |
Unterausschuss Jugendhilfeplanung | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.03.2008 | | von 12.03.2008 |
Wahlausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 07.05.2008 | | von 07.05.2008 |
Arbeitsgruppe Aufgabenkritik u. Personalausstattung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 13.08.2008 | 22.06.2014 | von 13.08.2008 bis 22.06.2014 |
SPD-Kreistagsfraktion | SPD | SPD Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Kreisausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.11.2009 | 03.11.2020 | von 11.11.2009 bis 03.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2009 | 23.06.2014 | von 11.11.2009 bis 23.06.2014 |
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 11.11.2009 | 31.10.2020 | von 11.11.2009 bis 31.10.2020 |
Örtlicher Beirat SGB II | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.05.2011 | | von 10.05.2011 |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl 2014 | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 13.03.2013 | 01.12.2019 | von 13.03.2013 bis 01.12.2019 |
Kreiswahlausschuss Kommunalwahl Wahlperiode 2014-2020 | SPD | SPD stv. Beisitzer | stv. Beisitzer | 01.10.2014 | | von 01.10.2014 |
Integrationsausschuss | SPD | SPD beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 23.09.2015 | 31.10.2020 | von 23.09.2015 bis 31.10.2020 |
Kreiswahlausschuss Landtagswahl WK 80 | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 22.06.2016 | 01.12.2021 | von 22.06.2016 bis 01.12.2021 |
Kreistag | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2020 | | von 03.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Kreisausschuss | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Bildung, Schule und Integration | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Unterausschuss Klimaschutz | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Unterausschuss Finanzmanagement und Aufgabenkritik | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Arbeitsgruppe Fachkräftebedarf | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.03.2022 | | von 30.03.2022 |